Hanes ariannol GUILD CARE
Rhif yr elusen: 1044658
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.52m | £16.98m | £16.21m | £15.82m | £18.20m | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.57m | £16.82m | £17.27m | £15.69m | £18.55m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £3.53m | £3.27m | £2.47m | £3.15m | £2.03m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.48m | £516.14k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £251.41k | £404.46k | £197.98k | £639.79k | £536.66k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £851.26k | £944.29k | £1.13m | £1.63m | £2.10m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £14.38m | £15.57m | £14.76m | £13.52m | £15.50m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £9.51k | £13.92k | £3.62k | £2.79k | £37.44k | |
|
Incwm - Arall | £28.30k | £42.61k | £116.40k | £25.86k | £20.31k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £80.08k | £105.37k | £35.43k | £465.17k | £222.40k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £14.35m | £15.42m | £15.61m | £14.00m | £16.25m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.22m | £1.40m | £1.27m | £1.62m | £2.13m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £188.99k | £187.33k | £194.61k | £178.80k | £208.38k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £389.26k | £66.14k | £167.96k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.