ymddiriedolwyr GUILD CARE
Rhif yr elusen: 1044658
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nichola Elizabeth Helena Evans | Ymddiriedolwr | 13 November 2023 |
|
|
||||
Tracey Ann Wadey | Ymddiriedolwr | 14 November 2022 |
|
|
||||
Peter Kinsey | Ymddiriedolwr | 14 March 2022 |
|
|
||||
Bimal Desai | Ymddiriedolwr | 14 December 2020 |
|
|||||
Rita Protopapa | Ymddiriedolwr | 11 June 2018 |
|
|
||||
EILEEN HOUGHTON | Ymddiriedolwr | 27 November 2017 |
|
|
||||
Charles Clinch | Ymddiriedolwr | 28 September 2016 |
|
|
||||
Mark Davis | Ymddiriedolwr | 09 May 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.