Hanes ariannol MONEY ADVICE AND COMMUNITY SUPPORT SERVICE

Rhif yr elusen: 1045340
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.22m £1.29m £1.40m £1.61m £1.70m
Cyfanswm gwariant £1.19m £1.29m £1.40m £1.60m £1.70m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £974.62k £885.91k £966.14k £979.54k £1.05m
Incwm o roddion a chymynroddion £3.37k £2.62k £5.91k £4.66k £2.87k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £2.34k £37 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.21m £1.28m £1.39m £1.60m £1.69m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £3.56k £482 £1.43k £619 £2.79k
Incwm - Arall £0 £5.01k £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.16m £1.26m £1.37m £1.55m £1.66m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £18.03k £19.92k £17.52k £36.47k £18.50k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £29.98k £32.69k £29.25k £52.54k £35.35k