Ymddiriedolwyr TEENS IN CRISIS

Rhif yr elusen: 1045429
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Charlotte Hitchings Cadeirydd 23 April 2024
Dim ar gofnod
Sharonrose Manhiri Ymddiriedolwr 19 February 2025
Dim ar gofnod
Hannah Coppard Ymddiriedolwr 17 February 2025
Dim ar gofnod
Katie Endacott Ymddiriedolwr 13 February 2025
Dim ar gofnod
Nicola Moore Ymddiriedolwr 23 April 2024
Dim ar gofnod
THOKOZANI OWINO Ymddiriedolwr 23 April 2024
Dim ar gofnod
Caroline Edie-Treloar Ymddiriedolwr 08 July 2021
Dim ar gofnod
Joanna Mary Newton Ymddiriedolwr 18 January 2017
Dim ar gofnod
Nigel Gabb Ymddiriedolwr 01 October 2016
Dim ar gofnod