Hanes ariannol SOUTH WEST ACTION FOR LEARNING AND LIVING OUR WAY LIMITED
Rhif yr elusen: 1045893
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.23m | £1.28m | £1.31m | £1.36m | £1.48m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.16m | £1.22m | £1.18m | £1.33m | £1.48m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £877.39k | £947.39k | £982.69k | £942.74k | £1.03m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £72.44k | £72.44k | £157.99k | £119.42k | £90.77k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £129.68k | £103.76k | £153.61k | £66.98k | £74.78k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £8.51k | £33.22k | £33.45k | £34.39k | £28.56k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.09m | £1.14m | £1.12m | £1.26m | £1.37m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.07k | £1.83k | £2.56k | £2.32k | £9.88k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £2.00k | £0 | £1.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.16m | £1.22m | £1.18m | £1.33m | £1.47m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.14k | £2.85k | £2.28k | £4.99k | £4.54k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.35k | £9.79k | £9.75k | £9.99k | £11.43k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.