Hanes ariannol CONCORDIA FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1045967
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020
Cyfanswm Incwm Gros £64.17k £63.37k £52.85k £86.97k £78.00k
Cyfanswm gwariant £96.52k £78.63k £48.96k £69.17k £73.40k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A