ymddiriedolwyr CAMBRIDGE JOINT PLAYSCHEMES
Rhif yr elusen: 1045987
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID JONATHAN HADLEY JONES | Cadeirydd | 03 November 2011 |
|
|||||
Nina Rogers | Ymddiriedolwr | 12 December 2023 |
|
|
||||
Jane Wilson | Ymddiriedolwr | 28 February 2023 |
|
|
||||
Yana Fowle | Ymddiriedolwr | 09 January 2023 |
|
|
||||
Alison Walker | Ymddiriedolwr | 25 July 2022 |
|
|
||||
Diana Ogunlana | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.