Hanes ariannol BEIS MENACHEM CHABAD LUBAVITCH

Rhif yr elusen: 1046309
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £81.97k £86.45k £140.70k £437.54k £403.47k
Cyfanswm gwariant £90.48k £84.54k £144.94k £190.67k £488.66k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A