Hanes ariannol OXFORDSHIRE COMMUNITY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1046432
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £547.65k | £452.46k | £452.46k | £795.63k | £385.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £465.66k | £439.10k | £439.10k | £379.27k | £366.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £482.18k | N/A | N/A | £719.34k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | £119.12k | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £65.00k | N/A | N/A | £68.45k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £465 | N/A | N/A | £7.84k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £439.62k | N/A | N/A | £358.69k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.25k | N/A | N/A | £8.21k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | £262.34k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.