THE ABBEY ROAD CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Abbey Road Centre (Canolfan Abbey Road) is a community resource centre providing support, information and resources to promote better mental health. Support may be accessed via befriending and counselling, workshops and training, activities and complimentary therapies. We host other relevant organisations who deliver their services on site.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £142,799 o 2 gontract(au) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Gwynedd
Llywodraethu
- 16 Mehefin 1995: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Wynn Jones | Cadeirydd | 06 December 2023 |
|
|
||||
Dr Nia Young | Ymddiriedolwr | 12 February 2025 |
|
|
||||
Sylvette Jones | Ymddiriedolwr | 08 May 2024 |
|
|
||||
Paul John Rowlinson Cllr | Ymddiriedolwr | 11 November 2019 |
|
|
||||
JOHN MICHAEL MARTIN | Ymddiriedolwr | 15 October 2010 |
|
|
||||
LEONARD JOHN JONES | Ymddiriedolwr | 12 November 2009 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £181.39k | £173.00k | £181.15k | £163.31k | £184.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £128.50k | £156.00k | £164.98k | £178.14k | £184.72k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £130.00k | £33.89k | £36.22k | £142.80k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £33.89k | £12.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 17 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 17 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 14 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 14 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 15 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 15 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 17 Mawrth 2022 | 45 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 17 Mawrth 2022 | 45 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 25 Chwefror 2021 | 25 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 25 Chwefror 2021 | 25 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION CONVERSION DATED 30 NOV 2023 as amended on 11 Dec 2023
Gwrthrychau elusennol
3.1 THE RELIEF OF PERSONS EXPERIENCING MENTAL HEALTH PROBLEMS,INCLUDING ALCOHOL AND DRUGS, IN THE COUNTY OF GWYNEDD. 3.2.THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF THE PUBLIC ABOUT MENTAL HEALTH ISSUES.
Maes buddion
COUNTY OF GWYNEDD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ABBEY ROAD CENTRE
5-9 ABBEY ROAD
BANGOR
LL57 2EA
- Ffôn:
- 01248354888
- E-bost:
- arc@abbeyroadcentre.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window