Hanes ariannol COUNTY DURHAM COMMUNITY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1047625
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.14m | £3.31m | £5.49m | £4.90m | £4.29m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.52m | £3.43m | £5.46m | £4.27m | £6.02m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £555.08k | £42.21k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £550.00k | £75.00k | £52.40k | £1.23m | £573.49k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £192.95k | £794.75k | £398.22k | £826.98k | £398.62k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.08m | £2.52m | £5.09m | £4.23m | £3.45m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £542.95k | £242.80k | £709.06k | £185.41k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £497.82k | £535.62k | £554.49k | £549.18k | £623.81k | |
|
Incwm - Arall | £369.80k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.37m | £3.27m | £5.29m | £4.10m | £5.80m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £148.03k | £162.81k | £167.32k | £165.87k | £220.07k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £367.52k | £61.06k | £63.80k | £65.72k | £125.05k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £3.00m | £2.89m | £4.93m | £3.72m | £5.32m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.