Hanes ariannol THE FRIENDS OF ST. MICHAEL'S WOBURN SANDS

Rhif yr elusen: 1047831
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £8.95k £8.07k £10.91k £12.34k £18.60k
Cyfanswm gwariant £0 £2.29k £540 £758 £69.45k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A