Hanes ariannol MERSEYSIDE PLAY ACTION COUNCIL

Rhif yr elusen: 1048263
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 29/03/2023 29/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £363.15k £586.20k £750.02k £1.20m £2.00m
Cyfanswm gwariant £390.57k £532.38k £564.51k £1.03m £1.68m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £615.28k N/A £1.26m
Incwm o grantiau'r llywodraeth £200.44k £295.44k £60.44k £957.00k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £8.16k £67.41k £36.71k £51.43k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £46.29k £21.01k £133.61k £108.56k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £491.74k £615.28k £964.11k £1.79m
Incwm - Gwaddolion N/A £0 £0 £1.41k £0
Incwm - Buddsoddiad N/A £40.02k £46.33k £65.37k £56.98k
Incwm - Arall N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £484.89k £543.78k £1.01m £1.66m
Gwariant - Ar godi arian N/A £47.50k £20.72k £17.10k £20.61k
Gwariant - Llywodraethu N/A £0 £9.48k £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 £279.89k £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 £2.20k £0 £0
Gwariant - Arall N/A £0 £0 £0 £0