Hanes ariannol EVERDON VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 1048340
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 19/06/2020 19/06/2021 19/06/2022 19/06/2023 19/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.93k £1.76k £8.91k £18.76k £17.18k
Cyfanswm gwariant £3.52k £2.68k £15.28k £12.12k £30.68k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A