Dogfen lywodraethu CHESTER U3A
Rhif yr elusen: 1048416
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 11 OCT 1994 AS AMENDED ON 06 NOV 2007 AS AMENDED BY SCHEME DATED 12 JUL 2018 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 02 JUL 2019 AS AMENDED BY SCHEME DATED 10 FEB 2020 as amended on 10 Feb 2020
Gwrthrychau elusennol
The charity’s object is the advancement of education and in particular the education of older people and those retired from full time work, by all means including associated activities conducive to learning and personal development in Chester and the surrounding area.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
CITY OF CHESTER AND ITS SURROUNDING LOCALITY
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.