Ymddiriedolwyr MORPETH MUSIC SOCIETY
Rhif yr elusen: 1048490

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rachael Cabey | Ymddiriedolwr | 09 July 2024 |
|
|
||||
Wendy Locks | Ymddiriedolwr | 25 July 2023 |
|
|||||
Stephen Mark Locks | Ymddiriedolwr | 29 March 2023 |
|
|
||||
Kathleen Anne Smith | Ymddiriedolwr | 12 September 2022 |
|
|
||||
Kath Smith | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
Dr Allan Colver | Ymddiriedolwr | 20 June 2017 |
|
|
||||
Dr Louise Jennet Freeman | Ymddiriedolwr | 21 May 2013 |
|
|
||||
Colin Matthews | Ymddiriedolwr | 22 May 2001 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.