Hanes ariannol FYFIELD PRE SCHOOL
Rhif yr elusen: 1048611
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 03/09/2014 | 03/09/2015 | 03/09/2016 | 03/09/2017 | 03/09/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £48.12k | £52.46k | £83.98k | £78.67k | £24.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £48.52k | £52.46k | £83.98k | £81.57k | £24.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £60.95k | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.