Ymddiriedolwyr London Youth Games Foundation
Rhif yr elusen: 1048705

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geoffrey Llewellyn Thompson | Cadeirydd | 18 July 2022 |
|
|
||||
Hester Scotton | Ymddiriedolwr | 30 October 2024 |
|
|
||||
Safa Atiah | Ymddiriedolwr | 30 October 2024 |
|
|
||||
Andrew John Wooldridge | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|
||||
Hilary Clare Moore | Ymddiriedolwr | 22 July 2022 |
|
|
||||
Caroline Masue Cooper-Marbiah | Ymddiriedolwr | 22 July 2022 |
|
|
||||
Michael Jeremy Diaper | Ymddiriedolwr | 18 July 2022 |
|
|||||
Neil Daugherty | Ymddiriedolwr | 05 December 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.