PENGARTH TALKING NEWSPAPER

Rhif yr elusen: 1048718
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Provision of recorded newspaper to blind and partially sighted residents of Penzance and West Penwith

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £0
Cyfanswm gwariant: £0

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Anabledd
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cernyw

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 17 Awst 1995: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
NIGEL CLARK Cadeirydd
PENZANCE AND WEST PENWITH OLD PEOPLES WELFARE TRUST
Derbyniwyd: 14 diwrnod yn hwyr
SHEKINAH CHRISTIAN CHURCH PENZANCE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE ROTARY SHOP OF PENZANCE
Derbyniwyd: Ar amser
PENGARTH DAY CENTRE
Derbyniwyd: 20 diwrnod yn hwyr
Cornelius Olivier Ymddiriedolwr 10 May 2016
Dim ar gofnod
Geoffrey Roberts Ymddiriedolwr 21 January 2014
PENZANCE AND WEST PENWITH OLD PEOPLES WELFARE TRUST
Derbyniwyd: 14 diwrnod yn hwyr
Christopher Goninan Ymddiriedolwr 21 January 2014
Dim ar gofnod
CLIVE HARROLD Ymddiriedolwr 05 January 2012
PENGARTH DAY CENTRE
Derbyniwyd: 20 diwrnod yn hwyr
PENWITH GATEWAY CLUB
Derbyniwyd: Ar amser
WEST CORNWALL METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
PENZANCE AND WEST PENWITH OLD PEOPLES WELFARE TRUST
Derbyniwyd: 14 diwrnod yn hwyr
GOOD OLD FURNITURE AVAILABLE (GOFA)
Derbyniwyd: Ar amser
CAROLYN JANE ROWE Ymddiriedolwr
PENZANCE AND WEST PENWITH OLD PEOPLES WELFARE TRUST
Derbyniwyd: 14 diwrnod yn hwyr
MIKE COTTON Ymddiriedolwr
THE LEAGUE OF FRIENDS OF WEST CORNWALL HOSPITAL
Derbyniwyd: Ar amser
PENZANCE AND WEST PENWITH OLD PEOPLES WELFARE TRUST
Derbyniwyd: 14 diwrnod yn hwyr
PENWITH AND DISTRICT MENCAP SOCIETY
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1572 diwrnod

Hanes ariannol

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm gwariant £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 03 Chwefror 2025 3 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 26 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 06 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 01 Rhagfyr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 30 Mawrth 2021 58 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
PENGARTH
MORRAB GARDENS
PENZANCE
TR18 4DA
Ffôn:
01736364307
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael