ymddiriedolwyr U3A - BANSTEAD AREA
Rhif yr elusen: 1049254
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jennifer Russell | Cadeirydd | 18 October 2023 |
|
|
||||
Anne Kemble | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|
||||
Terence Searle | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|
||||
Kerry Garner | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|
||||
Emma Hart Dyke | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|
||||
Pamela Ann Parker | Ymddiriedolwr | 04 July 2022 |
|
|||||
Barbara Ann Baster | Ymddiriedolwr | 31 January 2022 |
|
|
||||
Jennifer Patricia Burwood | Ymddiriedolwr | 13 October 2021 |
|
|
||||
Anthony Goddard | Ymddiriedolwr | 16 August 2021 |
|
|
||||
Sarah Milan | Ymddiriedolwr | 14 January 2021 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.