Hanes ariannol THE CARERS' RESOURCE

Rhif yr elusen: 1049278
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.70m £3.75m £4.19m £4.62m £4.43m
Cyfanswm gwariant £3.72m £3.73m £4.19m £4.69m £5.10m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £2.12m £2.14m £2.70m £2.44m £2.68m
Incwm o grantiau'r llywodraeth £463.63k £418.81k £434.71k £34.02k £270.08k
Incwm o roddion a chymynroddion £112.50k £75.92k £85.72k £119.27k £154.58k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £5.24k £856 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £3.58m £3.67m £4.11m £4.50m £4.27m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £261 £20 £20 £22 £0
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £45.98k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £3.68m £3.70m £4.16m £4.66m £5.10m
Gwariant - Ar godi arian £39.28k £26.75k £29.88k £32.16k £5.45k
Gwariant - Llywodraethu £6.37k £0 £6.26k £7.02k £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0