Hanes ariannol CHESS VALLEY MALE VOICE CHOIR

Rhif yr elusen: 1049289
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £12.48k £9.37k £8.86k £11.73k £37.78k
Cyfanswm gwariant £12.03k £10.46k £9.39k £11.74k £17.59k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A