Ymddiriedolwyr CHESS VALLEY MALE VOICE CHOIR
Rhif yr elusen: 1049289

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roger Smith | Cadeirydd | 26 March 2019 |
|
|
||||
Colin George Payne | Ymddiriedolwr | 30 April 2024 |
|
|
||||
Colin Robert James White | Ymddiriedolwr | 30 April 2024 |
|
|||||
Andrew Michael Hogarth | Ymddiriedolwr | 09 November 2021 |
|
|
||||
David Herbert Tippins | Ymddiriedolwr | 09 November 2021 |
|
|
||||
Christopher John Shelton | Ymddiriedolwr | 26 March 2019 |
|
|
||||
Edward Alun Price-Davies | Ymddiriedolwr | 26 March 2019 |
|
|
||||
Dr David Watson | Ymddiriedolwr | 20 March 2018 |
|
|
||||
Malcolm Edward Arthur Read | Ymddiriedolwr | 29 April 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.