COCOA - CARE OF CHINA'S ORPHANED AND ABANDONED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Cocoa's mission is to improve the conditions for babies and children in China's orphanages and through foster care schemes by enhancing their quality of care and providing equipment, medicine and trained staff.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2014
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Tsieina
Llywodraethu
- 20 Ebrill 2015: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1068349 INTERNATIONAL CHINA CONCERN
- 06 Hydref 1995: Cofrestrwyd
- 20 Ebrill 2015: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
- THE DYING ROOMS (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2010 | 30/06/2011 | 30/06/2012 | 30/06/2013 | 31/12/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £120.29k | £56.63k | £50.86k | £51.68k | £47.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £142.20k | £87.07k | £58.45k | £54.68k | £92.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2014 | 19 Mawrth 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2014 | 19 Mawrth 2015 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2013 | 16 Hydref 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2013 | 16 Hydref 2013 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2012 | 07 Chwefror 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2012 | 18 Chwefror 2013 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2011 | 06 Chwefror 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2011 | 09 Chwefror 2012 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 3RD OCTOBER 1995
Gwrthrychau elusennol
TO ALLEVIATE THE PLIGHT OF CHILDREN IN NEED IN STATE ORPHANAGES IN THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF MEDICAL AND OTHER TREATMENTS AND TO ADVANCE EDUCATION
Maes buddion
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window