Hanes ariannol THE WORCESTER FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1049504
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019
Cyfanswm Incwm Gros £62.50k £50.05k £23.02k £0 £5.09k
Cyfanswm gwariant £58.63k £61.05k £47.47k £1.93k £27.31k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 £17.00k N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £55.00k £36.99k £0 N/A N/A