Hanes ariannol WALFORD MILL EDUCATION TRUST LIMITED

Rhif yr elusen: 1049540
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £81.83k £93.22k £71.98k £85.57k £97.85k
Cyfanswm gwariant £57.77k £59.40k £61.01k £64.11k £84.22k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £37.06k £67.23k £21.39k £10.00k £10.00k