Ymddiriedolwyr WALFORD MILL EDUCATION TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1049540

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TERENCE FREDERICK WHEELER | Cadeirydd | 03 November 2014 |
|
|
||||
Dr Maxwell Gordon Coates | Ymddiriedolwr | 04 December 2024 |
|
|
||||
Alexandra Louise Hennessy | Ymddiriedolwr | 04 December 2024 |
|
|
||||
Jeanette Hinton | Ymddiriedolwr | 06 December 2023 |
|
|
||||
Natalie Jane Chan | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|
||||
JOHN PHILIP Allen | Ymddiriedolwr | 23 October 2019 |
|
|
||||
Katharine Ann Allen | Ymddiriedolwr | 23 October 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.