Hanes ariannol FORCED ENTERTAINMENT LIMITED
Rhif yr elusen: 1049574
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £720.25k | £594.00k | £683.01k | £562.16k | £519.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £737.76k | £662.77k | £439.24k | £648.68k | £556.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £249.50k | £249.50k | £171.00k | £324.21k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £251.65k | £256.75k | £9.28k | £327.29k | £275.68k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £4.06k | £3.62k | £0 | £265 | £2.95k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £409.80k | £278.12k | £662.06k | £230.26k | £237.52k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £221 | £671 | £205 | £639 | £1.37k | |
|
Incwm - Arall | £54.52k | £54.84k | £11.46k | £3.71k | £1.50k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £484.73k | £501.76k | £437.58k | £648.68k | £508.51k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £250.28k | £3.00k | £0 | £0 | £47.82k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.97k | £0 | £6.07k | £0 | £5.36k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £2.74k | £158.00k | £1.66k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.