THE SIR JOHN HOWARD FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Support for Education Relief of poverty
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Bedford
- Canol Swydd Bedford
Llywodraethu
- 05 Hydref 1995: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD ALAN HOWARD | Cadeirydd |
|
||||||
James Hodgson | Ymddiriedolwr | 23 August 2017 |
|
|
||||
PETER KEMP HOWARD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.05k | £3.58k | £7.79k | £8.69k | £10.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £9.98k | £31.00k | £10.95k | £8.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 01 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 10 Ebrill 2024 | 65 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 17 Mai 2023 | 101 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 05 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED MADE 14TH SEPTEMBER 1970
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION AND ADVANCEMENT OF EDUCATION AT THE BEDFORD SCHOOL AT THE ABSOLUTE DISCRETION OF THE TRUSTEES AND WITHOUY PREJUDICE TO THIS GENERAL DISCRETION THE FOUNDER EXPRESSES THE WISH THAT THERE SHOULD BE PROVIDED FREE OR ASSISTED PLACES TO PUPILS OF THE SCHOOL OF PARENTS WITH LIMITED MEANS.
Maes buddion
IN PRACTICE BEDFORDSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Nashs Farm House
Luddenham
FAVERSHAM
Kent
ME13 0TQ
- Ffôn:
- 01235533278
- E-bost:
- rahoward@waitrose.com
- Gwefan:
-
.none
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window