Hanes ariannol THE SHEARS FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1049907
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £570.78k | £659.00k | £544.51k | £385.44k | £854.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £977.38k | £751.57k | £542.20k | £892.28k | £1.27m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £37.13k | £63.42k | N/A | £300.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £532.41k | £621.87k | £481.10k | N/A | £554.84k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £940.32k | £732.39k | £521.03k | N/A | £1.13m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £37.06k | £19.18k | £21.17k | N/A | £141.03k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £30.78k | £35.20k | £56.03k | N/A | £32.08k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £909.54k | £697.18k | £465.00k | N/A | £1.03m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £37.06k | £19.18k | £21.17k | N/A | £141.03k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.