Our Bolton NHS Charity

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity provides patients amenities and extras to help make a patients treatment a better experience, additional and up to date medical and surgical equipment is purchased for diagnosis and treatment. Staff are able to enhance their knowledge through the provision of training and education whilst treating patients with the most up to date technology available.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

1 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Lloegr
Llywodraethu
- 01 Tachwedd 2001: Cofrestrwyd
- 10 Mawrth 2011: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- BOLTON HOSPITALS NHS TRUST CHARITABLE FUND (Enw blaenorol)
- BOLTON HOSPITALS NHS TRUST ENDOWMENT FUND (Enw blaenorol)
- BOLTON NHS CHARITABLE FUND (Enw blaenorol)
- ROYAL BOLTON HOSPITAL CHARITABLE FUND (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
1 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOLTON NHS FOUNDATION TRUST | Ymddiriedolwr | 29 November 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £725.00k | £582.00k | £353.00k | £724.00k | £271.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £543.00k | £517.00k | £387.00k | £753.00k | £595.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £678.00k | £581.00k | N/A | £697.00k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £9.00k | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.00k | £1.00k | N/A | £8.00k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £34.00k | £0 | N/A | £19.00k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £526.00k | £56.00k | N/A | £556.00k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £542.00k | £517.00k | N/A | £734.00k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.00k | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £33.00k | £74.00k | N/A | £84.00k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £19.00k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 20/10/1995 AS AMENDED BY DEED DATED 05/10/2005 AS AMENDED BY DEED DATED 13/09/2011 as amended on 27 May 2021
Gwrthrychau elusennol
FOR ANY CHARITABLE PURPOSE OR PURPOSES RELATING TO THE NATIONAL HEALTH SERVICE
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- BOLTON CORONARY CARE APPEAL
- BOLTON HOSPITALS ARTS PROJECT
- BOLTON NHS FOUNDATION TRUST (EXPENDABLE FUNDS) COMMON INVESTMENT FUND
- FALL BIRCH HOSPITAL GENERAL PURPOSES CHARITY
- HULTON HOSPITAL GENERAL PURPOSES FUND
- ROYAL BOLTON HOSPITAL GENERAL PURPOSES CHARITY
- THE EDUCATION FUND FOR STUDENT NURSES AND NURSING STAFF AT BOLTON NHS FOUNDATION TRUST
- 01 Tachwedd 2001 : Cofrestrwyd
- 10 Mawrth 2011 : Tynnwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Royal Bolton Hospital
Minerva Road
Farnworth
Bolton
BL4 0JR
- Ffôn:
- 01204390048
- E-bost:
- karen.sharples@boltonft.nhs.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window