Hanes ariannol THE NATIONAL FOOTBALL MUSEUM
Rhif yr elusen: 1050792
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.05m | £3.12m | £2.63m | £2.90m | £3.52m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.99m | £3.06m | £2.19m | £2.54m | £3.28m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.65m | £1.45m | £2.40m | £1.78m | £1.35m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £333.15k | £33.59k | £6.36k | £47.15k | £84.22k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £945.00k | £537.48k | £110.06k | £310.85k | £703.05k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.78m | £2.52m | £2.50m | £2.54m | £2.73m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £1.17k | £0 | £0 | £6.03k | |
|
Incwm - Arall | £171 | £25.36k | £9.49k | £358 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.62m | £2.61m | £2.10m | £2.33m | £2.71m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £370.62k | £446.96k | £90.01k | £206.95k | £569.32k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £162.48k | £182.85k | £189.49k | £34.55k | £150.14k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.