Hanes ariannol SEFTON CARERS CENTRE

Rhif yr elusen: 1050808
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.26m £1.36m £1.36m £1.30m £1.67m
Cyfanswm gwariant £1.21m £1.30m £1.16m £1.34m £1.49m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £220.00k N/A £1.11m £1.12m £1.34m
Incwm o grantiau'r llywodraeth £777.43k £245.75k N/A £11.19k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £254.63k £10.72k £23.88k £4.20k £3.15k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £31.75k £38.28k £69.58k
Incwm - Weithgareddau elusennol £996.89k £1.35m £1.29m £1.23m £1.53m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £9.41k £1.21k £1.47k £19.53k £62.03k
Incwm - Arall £0 £0 £8.86k £7.16k £7.32k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £10.00k £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.21m £1.30m £1.16m £1.33m £1.49m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £957 £1.13k £1.20k
Gwariant - Llywodraethu £7.80k £6.44k £64.41k £72.39k £74.25k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0