Hanes ariannol FRANK KINGSLAND'S TRUST FOR THE ELDERLY

Rhif yr elusen: 1050883
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £10.03k £10.51k £12.31k £12.89k £19.01k
Cyfanswm gwariant £6.78k £20.62k £5.38k £6.04k £6.64k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A