Hanes ariannol CHK Foundation
Rhif yr elusen: 1050900
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.99m | £3.03m | £2.94m | £3.13m | £3.44m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.73m | £4.37m | £3.30m | £4.41m | £3.49m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.99m | £3.02m | £2.94m | £3.13m | £3.44m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £3.96k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.30m | £3.89m | £2.75m | £3.83m | £2.93m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £432.97k | £480.67k | £549.95k | £580.36k | £558.40k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £48.24k | £67.14k | £60.17k | £0 | £20.67k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.15m | £3.78m | £2.65m | £3.72m | £2.82m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £432.97k | £480.67k | £549.95k | £580.36k | £558.40k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.