Dogfen lywodraethu CHK Foundation
Rhif yr elusen: 1050900
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 20TH NOVEMBER 1995 AND AS AMENDED BY RESOLUTION OF 26 FEBRUARY 1996 AND AMENDED 5 OCTOBER 2004 as amended on 04 Jun 2019 as amended on 04 Jun 2019 as amended on 27 Jun 2019
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND SUPPORT SUCH CHARITABLE PURPOSE OR PURPOSES AND SUCH CHARITABLE ORGANISATION OR ORGANISATIONS (BEING PURPOSES AND ORGANISATIONS WHICH ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE ACCORDING TO THE THE LAW OF ENGLAND) AS THE DIRECTORS OF THE CHARITY SHALL FROM TIME TO TIME IN THEIR DISCRETION DECIDE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.