Hanes ariannol THE BRITISH FRIENDS OF MIDRASH SHMUEL

Rhif yr elusen: 1050989
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £146.49k £109.91k £88.63k £214.84k £215.59k
Cyfanswm gwariant £93.34k £29.09k £77.23k £184.00k £303.87k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A