THE DUGDALE SOCIETY

Rhif yr elusen: 1051033
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

A historical body for research and publishing learned historical information relative to Warwickshire

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024

Cyfanswm incwm: £14,974
Cyfanswm gwariant: £12,026

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 27 Tachwedd 1995: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

19 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Sarah Richardson Cadeirydd 31 October 2020
THE WOMEN'S HISTORY NETWORK
Derbyniwyd: Ar amser
Victoria Jayne Raines Ymddiriedolwr 26 October 2024
Dim ar gofnod
Richard Mends Lewis Ymddiriedolwr 30 October 2023
Dim ar gofnod
Dr Colin Charles Hayfield Ymddiriedolwr 31 October 2020
Dim ar gofnod
Professor Richard Pury Cust Ymddiriedolwr 31 October 2020
Dim ar gofnod
Dr Roger John Beresford Pringle DL Ymddiriedolwr 31 October 2020
Dim ar gofnod
George Andrew Demidowicz Ymddiriedolwr 31 October 2020
Dim ar gofnod
Peter Bernard Britton Ymddiriedolwr 31 October 2020
Dim ar gofnod
George Mark Dobson Booth Ymddiriedolwr 31 October 2020
WARWICKSHIRE LOCAL HISTORY SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
Professor Peter Roderick Coss Ymddiriedolwr 31 October 2020
WORCESTERSHIRE HISTORICAL SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
Mairi Rena Macdonald Ymddiriedolwr 31 October 2020
WARWICKSHIRE LOCAL HISTORY SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Andrew David Watkins Ymddiriedolwr 31 October 2020
COLESHILL GRAMMAR SCHOOL ENDOWMENT FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Paul Taylor Ymddiriedolwr 31 October 2020
ESCAPE COMMUNITY ART IN ACTION
Derbyniwyd: Ar amser
Julie Chamberlain Ymddiriedolwr 31 October 2020
Dim ar gofnod
CATHLEEN ANNE MILLWOOD BEM Ymddiriedolwr 30 October 2020
Dim ar gofnod
Dr Stephen Kenneth Roberts Ymddiriedolwr 13 September 2019
HONOURABLE SOCIETY OF CYMMRODORION
Derbyniwyd: Ar amser
WORCESTERSHIRE HISTORICAL SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
PERKINS'S EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Nathaniel Warren Alcock OBE Ymddiriedolwr 13 September 2019
SPON END BUILDING PRESERVATION TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
VERNACULAR ARCHITECTURE GROUP
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Robert Bearman Ymddiriedolwr 13 September 2019
WARWICKSHIRE LOCAL HISTORY SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
STRATFORD-UPON-AVON SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
Christine Woodland Ymddiriedolwr 13 September 2019
WARWICKSHIRE LOCAL HISTORY SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £9.16k £14.89k £10.09k £9.91k £14.97k
Cyfanswm gwariant £2.53k £13.95k £3.47k £13.41k £12.03k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2024 05 Mawrth 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2023 31 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2022 11 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2021 08 Ebrill 2022 8 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2020 14 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
ADMINSTRATIVE OFFICES
38 HENLEY STREET
STRATFORD-UPON-AVON
CV37 6QW
Ffôn:
01789750650