Hanes ariannol RACE EQUALITY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1051096
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £722.64k | £934.96k | £1.30m | £797.99k | £1.02m | |
|
Cyfanswm gwariant | £779.28k | £922.45k | £1.18m | £867.30k | £996.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £25.00k | £55.11k | £120.68k | £409.75k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £428.74k | £199.76k | £911.32k | £92.98k | £92.68k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £21.08k | £48.03k | £6.97k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £722.64k | £934.96k | £1.24m | £748.40k | £1.01m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £21.08k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £205 | £36 | £596 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £38.68k | £1.53k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £779.28k | £922.45k | £1.18m | £867.30k | £996.29k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.42k | £637 | £110.23k | £1.80k | £149.35k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.