Hanes ariannol ESSEX RESPITE & CARE ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1051589
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £187.11k £228.28k £215.57k £281.78k £350.23k
Cyfanswm gwariant £195.93k £203.85k £238.11k £277.17k £284.18k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £24.78k N/A £75 N/A