Hanes ariannol MITFORD VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 1051752
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/02/2020 28/02/2021 28/02/2022 28/02/2023 29/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £28.37k £16.62k £14.45k £6.98k £11.24k
Cyfanswm gwariant £24.75k £6.17k £8.24k £4.72k £15.10k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.80k £14.30k £10.67k N/A £6.48k