Hanes ariannol HOWDENSHIRE LIVE ARTS

Rhif yr elusen: 1051928
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £29.64k £10 £18.49k £22.60k £36.36k
Cyfanswm gwariant £29.74k £674 £7.95k £28.03k £38.21k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.47k N/A N/A N/A N/A