Hanes ariannol SCOPE IN COLCHESTER AND TENDRING

Rhif yr elusen: 1051946
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £97.57k £152.27k £110.27k £122.07k £140.33k
Cyfanswm gwariant £132.33k £137.73k £126.42k £132.09k £131.30k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £61.27k N/A N/A N/A £84.55k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £92.02k N/A N/A N/A