THE MAIDSTONE MEDIATION AND REPARATION SCHEME

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We offer mediation services for neighbours, victim and offenders, parents and teenagers, anger management and peer mediation in schools. All these in the Maidstone Council area and part of the Tonbridge & Malling Council area.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £12,000 o 2 gontract(au) llywodraeth a £12,000 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Caint
Llywodraethu
- 23 Ionawr 1996: Cofrestrwyd
- MAIDSTONE MEDIATION (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIVE ENGLISH CLLR | Cadeirydd | 09 February 2022 |
|
|
||||
GEOFFREY WILLCOX Treasurer | Ymddiriedolwr | 09 February 2022 |
|
|
||||
Andrew Stringer | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
Francis Ann Kemp | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
Brian Vizzard | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £104.12k | £50.47k | £77.47k | £45.10k | £44.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £89.28k | £83.42k | £81.94k | £62.85k | £61.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £11.60k | N/A | N/A | £10.36k | £12.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £21.49k | £33.58k | £21.07k | N/A | £12.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 12 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 12 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 15 Mai 2024 | 105 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 15 Mai 2024 | 105 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 01 Mawrth 2023 | 29 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 01 Mawrth 2023 | 29 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 03 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 16 Mawrth 2022 | 44 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 17 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 17 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION AS AMENDED 12TH DECEMBER 1995 AND AMENDED 21 OCTOBER 1999
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE FOR THE PUBLIC BENEFIT AND FOR THE BETTER PRESERVATION OF PUBLIC ORDER THE PROVISION OF SERVICES DIRECTED TOWARDS MEDIATION, CONCILIATION OR REPARATION BETWEEN PERSONS, ORGANISATIONS OR GROUPS WHO ARE INVOLVED IN DISPUTES ARISING FROM CRIMINAL ACTIVITY OR INTER-PERSONAL CONFLICT.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Community Support Centre
Marsham Street
Maidstone
ME14 1HH
- Ffôn:
- 01622692843
- E-bost:
- maidstonemediation@gmail.com
- Gwefan:
-
maidstonemediation.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window