ymddiriedolwyr KIRKBY ON BAIN PRIMARY SCHOOL FUND
Rhif yr elusen: 1052314
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL DAVID BREWSTER | Cadeirydd |
|
||||||||||||
Emily Dowland | Ymddiriedolwr | 16 November 2020 |
|
|
||||||||||
SEAN MATTHEWS | Ymddiriedolwr | 06 July 2020 |
|
|
||||||||||
Matt Savage | Ymddiriedolwr | 27 February 2019 |
|
|
||||||||||
GEORGINA DAY | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||||||||
Rev Helen Eke | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|||||||||||
Rev MARGARET DONE | Ymddiriedolwr | 08 March 2013 |
|
|||||||||||
IAN GEORGE READ | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.