THE FRIENDS OF ST NICHOLAS' AND WISLEY CHURCHES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The trust makes grants towards the upkeep, repair, maintenance and improvement of St Nicholas Church, Pyrford, and Wisley Church, both in Surrey.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Surrey
Llywodraethu
- 11 Mawrth 1996: Cofrestrwyd
- THE FRIENDS OF ST. NICHOLAS CHURCH PYRFORD (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Nicholas Paul Hutchinson BA PGCE | Cadeirydd | 28 November 2024 |
|
|||||
Andrew Farley Pearce BA | Ymddiriedolwr | 24 April 2019 |
|
|
||||
Robert David Hewitt FCA | Ymddiriedolwr | 14 March 2019 |
|
|
||||
ROGER HOLT BSc | Ymddiriedolwr | 01 April 2013 |
|
|
||||
MAJOR DAVID RONALD POLLARD BA | Ymddiriedolwr | 01 April 2005 |
|
|||||
ELDON EWING SANDYS MA | Ymddiriedolwr | 12 March 2003 |
|
|
||||
Dr IAN VALENTINE HOWELL MA DPhil | Ymddiriedolwr | 01 April 2002 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.71k | £159.81k | £8.48k | £19.48k | £14.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.75k | £6.08k | £28.96k | £8.68k | £10.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 24 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 05 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 24 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 19 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 19 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 25 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 20/12/1995 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 23/10/2015 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 26/11/2015 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 16 NOV 2017 as amended on 09 Oct 2023as amended on 09 Oct 2023as amended on 10 Aug 2023
Gwrthrychau elusennol
For the public benefit for the upkeep, repair, maintenance and improvement of the fabric, contents and equipment of: St Nicholas' Church Pyrford, its closed and open (active) churchyards, adjoining car parks and the Old School Room; and also for Wisley Church and its churchyard.
Maes buddion
PYRFORD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
c/o The Parish Office
Church Of The Good Shepherd
Coldharbour Road
Pyrford
Woking
GU22 8SP
- Ffôn:
- 01932 346345
- E-bost:
- admin@wisleywithpyrford.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window