Dogfen lywodraethu THE FRIENDS OF ST NICHOLAS' AND WISLEY CHURCHES
Rhif yr elusen: 1052504
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
TRUST DEED DATED 20/12/1995 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 23/10/2015 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 26/11/2015 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 16 NOV 2017 as amended on 09 Oct 2023as amended on 09 Oct 2023as amended on 10 Aug 2023
Gwrthrychau elusennol
For the public benefit for the upkeep, repair, maintenance and improvement of the fabric, contents and equipment of: St Nicholas' Church Pyrford, its closed and open (active) churchyards, adjoining car parks and the Old School Room; and also for Wisley Church and its churchyard.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
PYRFORD
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.