THE FRIENDS OF ST JAMES' CHURCH NAYLAND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Friends of St. James' Church exists to support the repair, maintanance and improvement, of this lovely Church, by way of grants.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Suffolk
Llywodraethu
- 03 Chwefror 1996: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLAN WILLIAM MACHIN | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Cameron Duncan | Ymddiriedolwr | 01 March 2021 |
|
|
||||
JONATHAN PEARSON | Ymddiriedolwr | 26 January 2021 |
|
|
||||
KATHY HUNT | Ymddiriedolwr | 01 June 2014 |
|
|
||||
JOHN PARTRIDGE | Ymddiriedolwr | 17 April 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.32k | £3.89k | £9.23k | £7.65k | £8.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £1.99k | £10.64k | £3.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 23 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 03 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 03 Chwefror 2023 | 95 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 18 Tachwedd 2020 | 18 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON 3 NOVEMBER 1995 AS AMENDED 12TH MARCH 1999 AND 6 MARCH 2010
Gwrthrychau elusennol
1.TO MAINTAIN, REPAIR, RESTORE PRESERVE, IMPROVE AND RECONSTRUCT THE FABRIC OF ST JAMES' CHURCH NAYLAND, INCLUDING ITS MONUMENTS, FIXTURES, FITTINGS, FURNITURES, STAINED GLASS, ORNAMENTS, OTHER CHATTELS AND ITS CHURCHYARD FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC. 2. TO ADVANCE THE WORK OF THE CHURCH IN THE PARISH OF ST JAMES' NAYLAND BY SUPPORTING THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL IN SUCH MANNER AS THE TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME DETERMINE
Maes buddion
NAYLAND
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
15 BIRCH STREET
NAYLAND
COLCHESTER
CO6 4JA
- Ffôn:
- 01206262800
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window