Hanes ariannol VINCENTIAN VOLUNTEER TRUST
Rhif yr elusen: 1053019
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2011 | 31/07/2012 | 31/07/2013 | 31/07/2014 | 31/07/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £41.77k | £38.00k | £12.77k | £14.59k | £67.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £46.87k | £49.17k | £30.47k | £17.99k | £72.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.