Hanes ariannol HFHGB (HOMES)

Rhif yr elusen: 1053213
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £477.74k £328.86k £585.10k £632.44k £889.36k
Cyfanswm gwariant £512.54k £382.98k £577.80k £738.69k £1.07m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £9.34k N/A £153.30k £216.49k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A £259.06k £312.23k £150.97k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A £326.04k £320.22k £603.19k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A £0 £0 £174
Incwm - Arall N/A N/A £0 £0 £135.02k
Incwm - Cymynroddion N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A £562.81k £721.92k £1.06m
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A £14.99k £16.77k £10.21k
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A £0 £25.77k £19.89k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A N/A £0 £0 £0